Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lars Dahl Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arvika Gjuteri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Arvika Gjuteri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighets AB Arvika Gjuteri | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Fastighets AB Arvika Gjuteri | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Swedish Powertrain AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Swedish Powertrain AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sibbhultsverken Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sibbhultsverken Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SHV Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |