Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cubsec AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cubsec Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1389 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | 1389 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Safe City Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Soosto Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sambatakt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ARQ Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-05 |