Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nilssöner i Fiskebäckskil Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nilssöner i Fiskebäckskil Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Handelsbolaget Fiskebäckskils Hafskuranstalt, Bert & Lars Nilsson | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-25 |