Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Karl Gösta Kronblad
Lars Karl Gösta Kronblad
19680226-XXXX
Ta kreditupplysning
Kronblad, Lars Karl Gösta är en man född den 26 februari 1968 och är bosatt i Gustavsberg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fujitsu Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Karl Gösta Kronblad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-03-22
Kommunhuset i Värmdö AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fujitsu Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Erik Sjöman
Huvudansvarig revisor
Lars Magnus Ingemar Johansson
Extern firmatecknare
Christina Svedulf
Styrelseledamot
Lars Karl Gösta Kronblad
Extern firmatecknare
Björn Niklas Love Ekstrand
Extern firmatecknare
Mats Erik Brandt
Styrelseledamot
Viktoria Granqvist
Verkställande direktör
Viktoria Granqvist
Ordförande
Viktoria Granqvist
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp