Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Idoffs Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Flackarp Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Idoff DTS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |