Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | GLT Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sechral 952 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |