Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Johan Rune Eriksson
Lars Johan Rune Eriksson
19730612-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Johan Rune Eriksson är en man född den 12 juni 1973. Han är folkbokförd i Älvsjö sedan 2020-09-05. Älvsjö ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Linjekonsult i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Johan Rune Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-22
Bostadsrättsföreningen Landsknekten 26
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-02-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Linjekonsult i Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Robert Ola Birger Zetterlund
Styrelseledamot
Lars Johan Rune Eriksson
Tillbaka till sidans topp