Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Johan Nicklas Kulti
Lars Johan Nicklas Kulti
19710422-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Johan Nicklas Kulti är en man född den 22 april 1971. Han är folkbokförd i Bromma sedan 0001-01-01. Bromma ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nicklas Kulti Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AIZ Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Good To Great World AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Good To Great World AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Good To Great Tennis Properties AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Good To Great Tennis Properties AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GTG Tennis Academy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Good To Great International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Good To Great International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Good To Great International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Good To Great Restaurant AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Good To Great Restaurant AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Good To Great Challenger AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Good To Great Challenger AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Johan Nicklas Kulti har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-01-24
Sista versen 82764 AB
Fusion...
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-24
Sista versen 82764 AB
Fusion...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nicklas Kulti Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Nicklas Kulti
Styrelsesuppleant
Anders Peter Jensen
Tillbaka till sidans topp
AIZ Capital AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Styrelsesuppleant
Lars Johan Nicklas Kulti
Styrelseledamot
Anders Peter Jensen
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Good To Great World AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Claes Agne Ekström
Ordförande
Claes Agne Ekström
Revisor
Ulf Håkan Juhlin
Styrelseledamot
Lars Johan Nicklas Kulti
Vice verkställande direktör
Lars Johan Nicklas Kulti
Styrelseledamot
Sven Mikael Tillström
Verkställande direktör
Sven Mikael Tillström
Styrelseledamot
Per Olov Jeremias Andersson
Styrelseledamot
Leif Magnus Norman
Tillbaka till sidans topp