Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Johan Lindblom
Lars Johan Lindblom
19640117-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Johan Lindblom är en man född den 17 januari 1964. Han är folkbokförd i Skellefteå sedan 2023-09-01. Skellefteå ligger i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Sommar på en tisdag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sommar på en tisdag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grumpy and Old Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Grumpy and Old Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Grumpy and Old Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Turborilla AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Turborilla AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Visual Magic Education AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Visual Magic Education AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Creative Crowd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Creative Crowd AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Frigol IT & Media AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mind Detonator AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mind Detonator AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Throw away company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Throw away company AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RNI Games AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
RNI Games AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grumpy Owl Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Johan Lindblom har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-02-22
Zenland Games AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sommar på en tisdag AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Lindblom
Verkställande direktör
Lars Johan Lindblom
Styrelsesuppleant
Anna Sofia Elisabeth Sundqvist
Tillbaka till sidans topp
Grumpy and Old Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Lindblom
Verkställande direktör
Lars Johan Lindblom
Ordförande
Lars Johan Lindblom
Huvudansvarig revisor
Lars Mikael Edman
Styrelseledamot
Erik Olof Magnus Johansson
Styrelseledamot
Ingeborgs Johan Yngve Magnus Linder
Revisor
Bright Norr AB
Tillbaka till sidans topp
Turborilla AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Johan Lindblom
Ordförande
Lars Johan Lindblom
Styrelsesuppleant
Hanna Maria Nelson
Extern verkställande direktör
Karl Jimmy Mattias Wiking
Styrelseledamot
Tobias Björn Erik Andersson
Huvudansvarig revisor
Erika Birgitta Grenholm
Revisor
Bright Norr AB
Tillbaka till sidans topp