Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Jimmy Kihlberg
Lars Jimmy Kihlberg
19710419-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Jimmy Kihlberg är en man född den 19 april 1971. Han är folkbokförd i Vallentuna sedan 2022-09-19. Vallentuna ligger i Vallentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Almen i Vallentuna
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Jimmy Kihlberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-08-27
Bostadsrättsföreningen Haga 2
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-16
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-16
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsförening Almen i Vallentuna
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Erkki Henström
Styrelseledamot
Linda Kristina Wigstrand
Ordförande
Linda Kristina Wigstrand
Styrelseledamot
Michaela Margareta Maria Gustafsson
Styrelseledamot
Lars Jimmy Kihlberg
Styrelseledamot
Niklas Thomas Steenberg
Tillbaka till sidans topp