Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Hjalmar Fahlgren
Lars Hjalmar Fahlgren
19570926-XXXX
Ta kreditupplysning
Fahlgren, Lars Hjalmar är en man född den 26 september 1957 och är bosatt i Källby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fahlvind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fahlvind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LP Vindinvest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
LP Vindinvest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lafa Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PLF Bygg och Fastigheter AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PLF Bygg och Fastigheter AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Å-blicken i Nyköping
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Kajpromenaden i Karlstad
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Hemliga Trädgården 1 i Jönköping
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Läroverket i Karlskoga
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Bellevue i Örebro
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Bryggstigen i Linköping
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Å-kanten 1 i Nyköping
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Kajutsikten i Karlstad
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Bellevue Deux
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Saltäng
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Hjalmar Fahlgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-28
Vattenföreningen Källby Kyrkby ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-12-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fahlvind AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Hjalmar Fahlgren
Ordförande
Lars Hjalmar Fahlgren
Styrelsesuppleant
Annika Eva-Lott Christina Fahlgren
Styrelseledamot
Pehr Albert Fahlgren
Styrelsesuppleant
Bengt Roger Palm
Styrelseledamot
Ulla Kristina Fahlgren Palm
Styrelsesuppleant
Ann-Kristin Torstensson
Styrelseledamot
Sture Magnus Fahlgren
Styrelsesuppleant
Lena Margareta Fahlgren
Tillbaka till sidans topp
LP Vindinvest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Hjalmar Fahlgren
Ordförande
Lars Hjalmar Fahlgren
Styrelsesuppleant
Annika Eva-Lott Christina Fahlgren
Styrelseledamot
Pehr Albert Fahlgren
Styrelsesuppleant
Ann-Kristin Torstensson
Tillbaka till sidans topp
Lafa Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Hjalmar Fahlgren
Styrelsesuppleant
Annika Eva-Lott Christina Fahlgren
Tillbaka till sidans topp