Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Henrik Forslund
Lars Henrik Forslund
19851121-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Henrik Forslund är en man född den 21 november 1985. Han är folkbokförd i Lidingö sedan 2024-04-19. Lidingö ligger i Lidingö kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
LF Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Henrik Forslund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-27
Bostadsrättsföreningen Luxviken
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
LF Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Ingvar Forslund
Verkställande direktör
Lars Ingvar Forslund
Ordförande
Lars Ingvar Forslund
Extern firmatecknare
Siv Marie Forslund
Huvudansvarig revisor
Claes Jihmmy Ingvarsson
Styrelseledamot
Lars Henrik Forslund
Styrelseledamot
Joakim Ingvar Forslund
Styrelseledamot
Marie Therese Forslund
Revisor
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Tillbaka till sidans topp