Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |