Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Accessus Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Parkvillorna, Linköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kiosken | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |