Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Advokatfirman Gustaf Ström Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nybrovikens Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Advokatfirma Richard Folke Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Karin Attorps Advokat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Oli-via Restauranger AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kamelian 17 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-13 |
||
Prokurist Utträde: 2023-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-21 |