Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars-Gunnar Ericson
Lars-Gunnar Ericson
19611130-XXXX
Ta kreditupplysning
Ericson, Lars-Gunnar är en man född den 30 november 1961 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Kommanditdelägare
Havanna Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars-Gunnar Ericson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-12
Termino C 8623 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Havanna Kommanditbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Kommanditdelägare
Maria Helene Uggla
Kommanditdelägare
Lars-Gunnar Ericson
Kommanditdelägare
Göran Magnus C van den Brink
Komplementär
Havanna PR AB
Tillbaka till sidans topp