Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2024-08-16 |
||
Likvidator Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-10 |
||
Likvidator Utträde: 2024-07-02 |
||
Likvidator Utträde: 2024-07-02 |
||
Likvidator Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-27 |
||
Likvidator Utträde: 2024-04-26 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-19 |
||
Likvidator Utträde: 2024-04-10 |
||
Likvidator Utträde: 2024-04-03 |
||
Likvidator Utträde: 2024-04-03 |
||
Likvidator Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-19 |
||
Likvidator Utträde: 2024-03-14 |
||
Likvidator Utträde: 2024-03-13 |
||
Likvidator Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-15 |
||
Likvidator Utträde: 2024-02-13 |
||
Likvidator Utträde: 2024-02-13 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-29 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-28 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-18 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-12 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-12 |
||
Likvidator Utträde: 2023-12-07 |
||
Likvidator Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |