Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Gösta Levin
Lars Gösta Levin
19580225-XXXX
Ta kreditupplysning
Levin, Lars Gösta är en man född den 25 februari 1958 och är bosatt i Saltsjö-Boo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Aeromeq Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Gösta Levin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-21
LL Aviation AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-09-07
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aeromeq Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Stig Göran Allevik
Styrelseledamot
Lars Gösta Levin
Tillbaka till sidans topp