Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Göran Larsson
Lars Göran Larsson
19460305-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Lars Göran är en man född den 5 mars 1946 och är bosatt i Östersund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Sjöbodarna 1 i Östersund
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Göran Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-07
Bostadsrättsföreningen Sjöbodarna 1 i Östersund
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Sjöbodarna 1 i Östersund
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lars Göran Larsson
Styrelseledamot
Lars Lennart Gustav Grangert
Styrelseledamot
Hans Sören Westin
Ordförande
Hans Sören Westin
Styrelseledamot
Anna Maria Godevärn
Styrelseledamot
Lise-Lotte Björklund
Styrelseledamot
Anders Göran Eriksson
Huvudansvarig revisor
Sara Maria Kristina Andersson
Revisor
Deloitte AB
Styrelseledamot
Lars Mikael Berg
Styrelsesuppleant
Mona Elisabet Sunnfors
Tillbaka till sidans topp