Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ursvik Stallet 1 Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |