Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Eskilstuna Blåeld AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Signum Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kolbiten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Signum Slottsfogden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Steninge glänta i Sigtuna | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Solö ängar | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |