Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Tradecraft Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-26 |