Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Lars Evert Vilhelm Wikholm
19650805-XXXX
Ta kreditupplysning
Wikholm, Lars Evert Vilhelm är en man född den 5 augusti 1965 och är bosatt i Edane
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Magasinet på Kyrkebol Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Magasinet på Kyrkebol Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wiksfors Bryggeri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wiksfors Bryggeri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LEWED AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
LEWED AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Visulent AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wiksfors Technology AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wiksfors Technology AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wiksfors Rosteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Wiksfors Rosteri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
LEWI
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ed Långseruds Vattenledningsverk ek.för
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ed Långseruds Vattenledningsverk ek.för
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Evert Vilhelm Wikholm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-26
Wiksfors Bruk AB
Aktivt
Verkställande direktör
Utträde: 2022-03-26
Wiksfors Bruk AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Magasinet på Kyrkebol Gård AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Göran Gustafsson
Ordförande
Bengt Göran Gustafsson
Styrelseledamot
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Verkställande direktör
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Styrelseledamot
Tina Gunilla Evachristina Eriksson
Styrelseledamot
Josefin Karin Wikholm
Tillbaka till sidans topp
Wiksfors Bryggeri AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Ordförande
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Styrelseledamot
Hans Johan Andersson
Styrelseledamot
Anders Per-Erik Malmqvist
Verkställande direktör
Anders Per-Erik Malmqvist
Tillbaka till sidans topp
LEWED AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Verkställande direktör
Lars Evert Vilhelm Wikholm
Styrelsesuppleant
Pontus Emanuel Wikholm
Tillbaka till sidans topp