Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Erik Larsson
Lars Erik Larsson
19660504-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Lars Erik är en man född den 4 maj 1966 och är bosatt i Adelsö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Hovgården Bryggplats Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Erik Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-26
99feet AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-07-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hovgården Bryggplats Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Gunnar Jernström
Styrelseledamot
Hans Peter Östergren
Styrelseledamot
Björn Ingvar Eriksson
Ordförande
Björn Ingvar Eriksson
Styrelseledamot
Per Micael Vargård
Styrelseledamot
Helena Marianne Puaschitz
Styrelsesuppleant
Lars Erik Larsson
Tillbaka till sidans topp