Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Erik Håkan Wannberg
Lars Erik Håkan Wannberg
19640327-XXXX
Ta kreditupplysning
Wannberg, Lars Erik Håkan är en man född den 27 mars 1964 och är bosatt i Sandviken
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Furan i Sandviken
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Erik Håkan Wannberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-25
Garageföreningen promenaden ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsförening Furan i Sandviken
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Göran Lif
Styrelseledamot
Inga Birgitta Wielbass
Styrelsesuppleant
Bo Martin André Carlsson
Styrelseledamot
Lars Erik Håkan Wannberg
Styrelseledamot
Johan Patrik Eriksson
Styrelseledamot
Karl Fredrik Eriksson
Ordförande
Karl Fredrik Eriksson
Styrelseledamot
John Gunnar Landström
Styrelseledamot
Jan Magnus Seger
Styrelsesuppleant
Erik Aho
Tillbaka till sidans topp