Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars-Erik Gustaf Bergström
Lars-Erik Gustaf Bergström
19471024-XXXX
Ta kreditupplysning
Bergström, Lars-Erik Gustaf är en man född den 24 oktober 1947 och är bosatt i Grillby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Mälarhagar Ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars-Erik Gustaf Bergström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-10
Skjörby Lantbruk Aktiebolag
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-10-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Mälarhagar Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Anders Häggström
Styrelseledamot
Anders Erik Hofving
Styrelseledamot
Lars-Erik Gustaf Bergström
Styrelseledamot
Karl Lennart Jansson
Styrelseledamot
Karl Gunnar Johansson
Tillbaka till sidans topp