Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Erik Gösta Wallersköld
Lars Erik Gösta Wallersköld
19631009-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Erik Gösta Wallersköld är en man född den 9 oktober 1963. Han är folkbokförd i Malmö sedan 2021-08-18. Malmö ligger i Malmö kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Långebro Skovaruhus Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Långebro Skovaruhus Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trägårdh Holding Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Trägårdh Holding Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
S K O D E J Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Motto AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Advokatbyrån Ranstam & Partners Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Hintonia Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Danish Bottling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Advokatbyrån Mikael Gustafsson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Team Trägårdh Golf AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Advokat Lars Wallersköld AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MomentZero AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Dockterrassen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Norra Vall Advokater Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Erik Gösta Wallersköld har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2023-03-04
Stall Perlen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Långebro Skovaruhus Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Oddvar Nordenberg
Styrelseledamot
Sven Ingemar Kamph
Styrelseledamot
Bengt Roland Trägårdh
Verkställande direktör
Bengt Roland Trägårdh
Styrelseledamot
Lars Erik Gösta Wallersköld
Ordförande
Lars Erik Gösta Wallersköld
Revisor
Johan Fredrik Anders Törnquist
Tillbaka till sidans topp
Trägårdh Holding Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Oddvar Nordenberg
Styrelseledamot
Sven Ingemar Kamph
Styrelseledamot
Bengt Roland Trägårdh
Verkställande direktör
Bengt Roland Trägårdh
Styrelseledamot
Lars Erik Gösta Wallersköld
Ordförande
Lars Erik Gösta Wallersköld
Revisor
Johan Fredrik Anders Törnquist
Tillbaka till sidans topp
S K O D E J Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Roland Trägårdh
Styrelsesuppleant
Lars Erik Gösta Wallersköld
Tillbaka till sidans topp