Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars-Erik Gösta Malmgren
Lars-Erik Gösta Malmgren
19561217-XXXX
Ta kreditupplysning
Malmgren, Lars-Erik Gösta är en man född den 17 december 1956 och är bosatt i Sturkö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nybo management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nybo bostadsutveckling holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nybo Bostadsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nybo Bostadsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nybo Bostadsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nybo Kooperativa Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nybo Bostadsbyggnad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jonebergsgården Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ingemanssonska Fastigheter V2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Väderkvarnen Kooperativ Hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jonebergsgården kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ElsaStudio Kooperativ hyresrättsförening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Köpmannen kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Köpmannen kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lugnet seniorboende kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Jonebergsgården
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Terrassen i Höganäs kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Terrassen i Höganäs kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Vita Novis Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars-Erik Gösta Malmgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-20
Fyra famnar kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-20
Hästen kooperativ hyresrättsförening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nybo management AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Christel Judith Y Hammar Malmgren
Styrelseledamot
Lars-Erik Gösta Malmgren
Tillbaka till sidans topp
Nybo bostadsutveckling holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Christel Judith Y Hammar Malmgren
Styrelseledamot
Lars-Erik Gösta Malmgren
Tillbaka till sidans topp
Nybo Bostadsutveckling AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Christel Judith Y Hammar Malmgren
Styrelseledamot
Lars-Erik Gösta Malmgren
Verkställande direktör
Lars-Erik Gösta Malmgren
Ordförande
Lars-Erik Gösta Malmgren
Styrelseledamot
Nils Pontus Larsson Bergman
Styrelseledamot
Åsa Maria Devika Coenraads
Tillbaka till sidans topp