Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Erik Eskilsson
Lars Erik Eskilsson
19510331-XXXX
Ta kreditupplysning
Eskilsson, Lars Erik är en man född den 31 mars 1951 och är bosatt i Lärbro
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Gotlands Kulturfönster
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Erik Eskilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-20
Riksbyggen Bostadsrättsförening Visbyhus 15
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.