Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |