Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Edvard Nordberg
Lars Edvard Nordberg
19430305-XXXX
Ta kreditupplysning
Nordberg, Lars Edvard är en man född den 5 mars 1943 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisor
Bindekrans & Gillenius Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Edvard Nordberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2024-03-25
SWEDISH SUSTAINABLE SHIPPING AB
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bindekrans & Gillenius Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Edvard Nordberg
Styrelseledamot
Hans Georg Gillenius
Revisorssuppleant
Tom Bert Roger Hilmersson
Styrelsesuppleant
Karin Monika Norin Gillenius
Styrelseledamot
Anders Valter Bindekrans
Styrelsesuppleant
Kerstin Mari Bindekrans
Tillbaka till sidans topp