Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | TRILINE Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | TRILINE Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LARKARL AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-13 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-02 |