Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Bertil Peter Drougge
Lars Bertil Peter Drougge
19800412-XXXX
Ta kreditupplysning
Drougge, Lars Bertil Peter är en man född den 12 april 1980 och är bosatt i Vällingby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bahkka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Bertil Peter Drougge har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2022-12-22
Sista versen 77077 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-02-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bahkka AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Leif Stefan Johansson
Styrelseledamot
Lars Bertil Peter Drougge
Styrelseledamot
Lars Bertil Fredrik Johansson
Verkställande direktör
Lars Bertil Fredrik Johansson
Ordförande
Lars Bertil Fredrik Johansson
Styrelsesuppleant
Johanna Karin Vesterberg
Styrelsesuppleant
Georg Kristofer Hansson
Tillbaka till sidans topp