Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Fyrkanten Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2023-12-08 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-12-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-04 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-13 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-28 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-18 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-03 |