Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Bengtsson Åhsberg
Lars Bengtsson Åhsberg
19650429-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Bengtsson Åhsberg är en man född den 29 april 1965. Han är folkbokförd i Ystad sedan 2021-07-29. Ystad ligger i Ystad kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Snårestads energi Ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Bengtsson Åhsberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-18
Bostadsrättsföreningen SMÄLTAN
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3701180 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Snårestads energi Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Siri Marianne Kraft
Styrelseledamot
Anders Göte Julin
Styrelsesuppleant
Karl Erik Sven Sjöstedt
Styrelseledamot
Damian Charles Dominic Ford
Styrelseledamot
Lars Bengtsson Åhsberg
Tillbaka till sidans topp