Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Axel Thor
Lars Axel Thor
19461202-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Axel Thor är en man född den 2 december 1946. Han är folkbokförd i Uppsala sedan 2000-07-10. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Vargen ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Axel Thor har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-19
Ideella föreningen Vänsterpartiet i Uppsala med firma Uppsala Bokcafé
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vargen ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Liv Hane
Styrelseledamot
Lars Axel Thor
Styrelseledamot
Hans Michael Elmeskog
Revisor
Erik Magnus Karlsson
Styrelsesuppleant
Micheal Joseph Hahne
Styrelseledamot
Per Erik Benjamin Hahne
Ordförande
Per Erik Benjamin Hahne
Styrelseledamot
Erik Rickard Nilsson
Styrelsesuppleant
Agnes Karin Freja Zetterberg
Tillbaka till sidans topp