Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hagagatan 44 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-09-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-07-18 |