Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Hårbörsta 2:114 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Hårbörsta 2:114 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-15 |