Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Anders Wickman
Lars Anders Wickman
19450609-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Anders Wickman är en man född den 9 juni 1945. Han är folkbokförd i Täby sedan 2024-08-25. Täby ligger i Täby kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
CG Inredning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Anders Wickman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-28
Formiträ Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-02-10
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CG Inredning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lars Anders Wickman
Styrelseledamot
Maud Andréa Margaretha Garderyd
Styrelseledamot
Carl Wilhelm Garderyd
Ordförande
Carl Wilhelm Garderyd
Tillbaka till sidans topp