Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Medotemic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Myrunning Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |