Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Anders Orrsjö
Lars Anders Orrsjö
19430415-XXXX
Ta kreditupplysning
Orrsjö, Lars Anders är en man född den 15 april 1943 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vasastaden 27:2.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Anders Orrsjö har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-19
bundi consulting AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-08-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vasastaden 27:2.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Anders Orrsjö
Styrelsesuppleant
Jan Erik Anders Gullman
Styrelseledamot
Pär Olof Ragnar Zelano
Styrelseledamot
Mats Hugo Franzén
Ordförande
Mats Hugo Franzén
Styrelsesuppleant
Mats Göran Sköldberg
Styrelseledamot
Marie Caroline Ygge
Tillbaka till sidans topp