Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-26 |