Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lissängen Konsult i Vikarbyn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lissängen Konsult i Vikarbyn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Noras aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-04 |