Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Junex Holding Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Änglavax Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carlsson & Sandberg Ekonomikonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Bo Larsson Förvaltnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Björkebo Gård Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | HIPPOKRéNE AKTIEBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sfinx AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sofiebergs Måleri i Helsingborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TryckoBild i Ängelholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-06 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-04 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-04 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-03 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-03 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-28 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-23 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-23 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-15 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-10-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-07 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-07 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-07 |