Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars-Åke Thomas Ejnarsson
Lars-Åke Thomas Ejnarsson
19540329-XXXX
Ta kreditupplysning
Ejnarsson, Lars-Åke Thomas är en man född den 29 mars 1954 och är bosatt i Kalmar
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Cadson Production AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars-Åke Thomas Ejnarsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Utträde: 2023-12-31
Golfevents Nordic Handelsbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Cadson Production AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lars-Åke Thomas Ejnarsson
Styrelseledamot
Mikael Nils Andreas Sundberg
Ordförande
Mikael Nils Andreas Sundberg
Styrelseledamot
Jonas Fredrik Genchel
Tillbaka till sidans topp