Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-02 |