Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Laith Tawfik
Laith Tawfik
19540804-XXXX
Ta kreditupplysning
Laith Tawfik är en man född den 4 augusti 1954. Han är folkbokförd i Uddevalla sedan 0001-01-01. Uddevalla ligger i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Västra Transport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Laith Tawfik har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-05
SmartAutoCenter24 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Västra Transport AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Laith Tawfik
Revisor
Patrik Johan Robert Carlén
Styrelseledamot
Haider Abdulamir Mohammed Al-Saadi
Tillbaka till sidans topp