Org.nr: 559270-9538
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nenaa, Moustafa | 2024-04-17 |
Styrelsesuppleant | Fatahella Hassan, Thuraiia | 2024-04-17 |
Styrelseledamot | Shakati, Ali Boazar | 2023-05-23 |
Styrelseledamot | Majid Abdul Hamid, Ruaa | 2023-05-06 |
Styrelseledamot | Alshamar, Firas | 2021-11-04 |
Styrelsesuppleant | Khalil, Kamal Ali | 2021-11-04 |