Org.nr: 559207-1517
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Karlsson, Elin Sofia Viktoria | 2024-07-11 |
Styrelsesuppleant | Persson, Douglas Axel Ragnar | 2023-12-03 |
Styrelseledamot | Elfving Hauan, Hanna Matilda | 2023-08-25 |
Styrelsesuppleant | Linder, Bengt Stefan | 2023-08-25 |
Styrelseledamot | Hedelin, Jens Patrik | 2023-04-15 |
Styrelseledamot | Grip, Joakim Bengt Viktor | 2023-02-15 |
Huvudansvarig revisor | Söderlund, Bengt Robert | 2022-12-14 |
Styrelseledamot | Angelton, Joachim Zeus | 2022-11-03 |