Org.nr: 556799-9510
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ekk, Abdulaziz | 2024-08-05 |
Styrelseledamot | Pazika, Ingvilda | 2023-07-05 |
Styrelseledamot | Ayhan, Fazil | 2022-10-15 |
Styrelsesuppleant | Makhamadrazi, Akrom | 2022-09-27 |
Styrelsesuppleant | Makhamadrazi, Ziyora | 2022-03-17 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Hans Gunnar | 2022-02-02 |